Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandsegårdsvej 1 b., 3310 Ølsted (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 fjernes Bestyrelse: Gert Sørensen (næstformand) (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 fjernes Direktion: Alex Langhoff Møller (adm. dir) (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 fjernes Legale ejere: DYRVED HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 fjernes Navne: NYBO GRUPPEN ApS (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 fjernes Stiftere: Gert Sørensen, Brian John Scharling Jørgensen, Alex Langhoff Møller (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-05-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-01 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2014-09-01 fjernes Revisor: Revisoren.nu v/Charlotte V. Bjerre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2014-04-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-04-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-04-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandsegårdsvej 1 b., 3310 Ølsted (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandsegårdsvej 1 b., 3310 Ølsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed samt udførelse af anlægsentreprise. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2004-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller den samlede bestyrelse i forening (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2004-02-03 tilføjes Vedtægter: 2004-02-03 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2004-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandsegårdsvej 1 b., 3310 Ølsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Bestyrelse: Gert Sørensen (næstformand) (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2004-01-01 tilføjes Direktion: Alex Langhoff Møller (adm. dir) (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2004-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2004-01-01 tilføjes Legale ejere: DYRVED HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2004-01-01 tilføjes Navne: NYBO GRUPPEN ApS (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2004-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2004-01-01 tilføjes Revisor: Revisoren.nu v/Charlotte V. Bjerre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Stiftere: Gert Sørensen, Brian John Scharling Jørgensen, Alex Langhoff Møller (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-30)