Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Daniel Frederiksen Monby | 11.04.2019 | formand |
Lars Henrik Monby | 13.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Rabøl Monby | 13.06.2017 | 11.04.2019 | formand |
Daniel Frederiksen Monby | 13.06.2017 | 10.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Alice Monby | 30.05.2007 | 13.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Henrik Monby | 02.01.2004 | 12.06.2017 | formand |