Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter, aktier, andre værdipapirer, fast ejendom samt driftsmidler og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Vedtægter: 2011-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-04-20)
Den 2010-04-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-03-03 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-03 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brombærvej 65, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-26 tilføjes Direktion: Hans Jørgen Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Legale ejere: Hans Jørgen Nielsen (offentliggjort 2015-02-10)
Den 2004-01-26 tilføjes Navne: BELMONDO HOLDING ApS (offentliggjort 2004-01-27)
Den 2004-01-26 tilføjes Reelle ejere: Hans Jørgen Nielsen (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2004-01-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Stiftere: Hans Jørgen Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-01-27)
Den 2004-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)