Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerkrat 5, 9240 Nibe (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-13 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Legale ejere: Flemming Buus (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Navne: FBP HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-15 fjernes Direktion: Flemming Buus (direktion) (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2010-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2010-07-07 tilføjes Vedtægter: 2010-07-07 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2004-02-24)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerkrat 5, 9240 Nibe (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerkrat 5, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerkrat 5, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-21 tilføjes Direktion: Flemming Buus (direktion) (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2004-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2004-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-13 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2004-01-21 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2004-02-24)
Den 2004-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2004-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2004-01-21 tilføjes Legale ejere: Flemming Buus (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2004-01-21 tilføjes Navne: FBP HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2004-01-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2004-01-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2004-01-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2004-01-21 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2004-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2004-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-08)