Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Vedtægter | Formål | Tegningsregel | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2018-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Fåredammen 11, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-22 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 fjernes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 fjernes Legale ejere: SAABYE HOLDING ApS, KATALYSATOR ApS (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 fjernes Navne: Selskabet af 11. februar 2016 ApS (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 fjernes Stiftere: SAABYE HOLDING ApS, KATALYSATOR ApS (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2016-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-12 fjernes Bestyrelse: Flemming Kold (bestyrelse) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-02-12 fjernes Direktion: Flemming Kold (adm. dir) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-02-12 fjernes Revisor: Bogføring I/S (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-02-11 tilføjes Navne: Selskabet af 11. februar 2016 ApS (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2016-02-10 fjernes Navne: PEOPLES ApS (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2016-02-11 tilføjes Vedtægter: 2016-02-11 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Direktion: Flemming Kold (adm. dir) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive designvirksomhed herunder udvikling, produktion og salg/markedsføring, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-09-30 tilføjes Revisor: Bogføring I/S (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-09-30 tilføjes Vedtægter: 2014-09-30 (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2014-09-30 fjernes Bestyrelse: Leon Bruun Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-27 fjernes Revisor: Bogføring I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-29 tilføjes Bestyrelse: Leon Bruun Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-29 fjernes Bestyrelse: Lars Holm-Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-04 tilføjes Legale ejere: SAABYE HOLDING ApS, KATALYSATOR ApS (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2004-04-05)
Den 2007-11-05 tilføjes Revisor: Bogføring I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-05 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fåredammen 11, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fåredammen 11, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fåredammen 11, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-22 tilføjes Bestyrelse: Lars Holm-Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2004-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-22 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2004-01-22 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2004-04-05)
Den 2004-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2004-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2004-01-22 tilføjes Navne: PEOPLES ApS (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2004-01-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2004-01-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2004-01-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2004-01-22 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 tilføjes Stiftere: SAABYE HOLDING ApS, KATALYSATOR ApS (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2004-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2004-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-24)