Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Park Allé 345, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-18 fjernes Bestyrelse: Kåre Albrechtsen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 fjernes Direktion: Jan Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 fjernes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-18 fjernes Navne: ENERGY-KEY A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 fjernes Stiftere: dk-Teknik Energi & Miljø, EL:CON EL-ANLÆG A/S, AKTANT TECHNOLOGY A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-26 tilføjes Bestyrelse: Kåre Albrechtsen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-26 fjernes Bestyrelse: Jan Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-26 tilføjes Direktion: Jan Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-26 fjernes Direktion: Hans Falster (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, drifte og vedligeholde energistyringssoftware/program. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-26 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-26 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening med direktøren eller direktøren i forening med bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-26 tilføjes Vedtægter: 2008-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Databaseværter og -formidlere (offentliggjort 2004-03-30)
Den 2004-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Park Allé 345, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-01 fjernes Direktion: Kim Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-18 tilføjes Bestyrelse: Hans Falster (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-18 fjernes Bestyrelse: Erling Joost (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-18 tilføjes Direktion: Hans Falster (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-18 fjernes Direktion: Erling Joost (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-18 tilføjes Bestyrelse: Gert Ivan Hallden (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-18 fjernes Bestyrelse: Kim Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-18 tilføjes Direktion: Erling Joost (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-09 tilføjes Bestyrelse: Kim Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-09 tilføjes Direktion: Kim Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-09 tilføjes Hovedbranche: Databaseværter og -formidlere (offentliggjort 2004-03-30)
Den 2004-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-09 tilføjes Navne: ENERGY-KEY A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-09 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-09 tilføjes Stiftere: dk-Teknik Energi & Miljø, EL:CON EL-ANLÆG A/S, AKTANT TECHNOLOGY A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)