Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 325, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2008-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-04 fjernes Navne: CE NIELSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 fjernes Stiftere: HAVEMANN ADVOKATAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-08 fjernes Direktion: Carl-Erik Kvist Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-20 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2008-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-02-26)
Den 2007-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 325, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 325, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2004-01-22)
Den 2005-06-22 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-04 tilføjes Vedtægter: 2004-03-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 325, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2004-01-22)
Den 2004-01-22 tilføjes Direktion: Michael Christiani Havemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 fjernes Direktion: Michael Christiani Havemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-02-26)
Den 2004-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 tilføjes Navne: CE NIELSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 tilføjes Revisor: DATAREVISION FRR V/PER LARSEN, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-10 fjernes Revisor: DATAREVISION FRR V/PER LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 tilføjes Stiftere: HAVEMANN ADVOKATAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)