Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2004-01-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TREHØJE TRÆINDUSTRI ApS. (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2019-12-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-02-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Trehøje Træindustri ApS, CVR-nr. 86 48 10 14 samt at eje aktier / anparter i andre helt eller delvist ejede datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-18 tilføjes Vedtægter: 2013-02-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-18 fjernes Revisor: DAMGAARD & ENEVOLDSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvedevænget 26, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvedevænget 26, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-12-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvedevænget 26, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-14 tilføjes Direktion: Kenneth Sylvestersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-14 tilføjes Legale ejere: Kenneth Sylvestersen (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2004-01-14 tilføjes Navne: SKS HOLDING TREHØJE ApS (offentliggjort 2004-01-28)
Den 2004-01-14 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Sylvestersen (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2004-01-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-14 tilføjes Revisor: DAMGAARD & ENEVOLDSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-14 tilføjes Stiftere: Kenneth Sylvestersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-01-28)
Den 2004-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)