Sektion (alle) | |||||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform | Bibranche | ||||
Årsbeskæftigelse |
Den 2023-09-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parken 3, st. tv., 3480 Fredensborg (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-19 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-19 tilføjes Interessenter: Bjarne Solberg (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-19 tilføjes Kontaktoplysninger: bjs@mindlift.dk (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-19 tilføjes Navne: Fearless Management (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2012-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 105, 3. tv., 1123 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-31 fjernes Bibranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-31 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-31 fjernes Interessenter: Bjarne Solberg (offentliggjort 2004-01-22)
Den 2012-07-31 fjernes Kontaktoplysninger: bjs@mindlift.net (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-31 fjernes Navne: Democracylab (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-18 tilføjes Navne: Democracylab (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-17 fjernes Navne: MindLift.net/Democracylab v/ Bjarne Solbjerg (offentliggjort 2009-08-12)
Den 2009-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 105, 3. tv., 1123 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 18, 1. 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2009-08-12)
Den 2009-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 18, 1. 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2009-08-12)
Den 2009-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: bjs@mindlift.net (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-01 tilføjes Navne: MindLift.net/Democracylab v/ Bjarne Solbjerg (offentliggjort 2009-08-12)
Den 2009-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 105, 3. tv., 1123 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-31 fjernes Navne: MindLift.net v/Bjarne Solberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-01 tilføjes Bibranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-10-19)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-10-19)
Den 2004-10-13 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 105, 3. tv., 1123 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-12 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-12 tilføjes Interessenter: Bjarne Solberg (offentliggjort 2004-01-22)
Den 2004-01-12 tilføjes Navne: MindLift.net v/Bjarne Solberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)