Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Blochs Vej 16, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-12-10)
Den 2013-12-10 fjernes Direktion: Dorte Danielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil (offentliggjort 2013-12-10)
Den 2013-12-10 fjernes Navne: DKM DENTAL ApS (offentliggjort 2013-12-10)
Den 2013-12-10 fjernes Omlægningsperiode slut: 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 fjernes Stiftere: MO.LAR. HOLDING ApS, KIM BAY ApS, HOLDINGSELSKABET K90 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-10)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: Ole Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-17 tilføjes Revisor: Ole Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-17 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Direktion: Dorte Danielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med formidling af dentalprodukter og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Vedtægter: 2008-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Bestyrelse: Dorte Danielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil (offentliggjort 2013-12-10)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, pr (offentliggjort 2004-02-12)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-23 tilføjes Bestyrelse: Thomas Krag Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-23 fjernes Bestyrelse: Kim Bay (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-26 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Blochs Vej 16, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-12-10)
Den 2004-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredens Torv 7, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredens Torv 7, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-21 tilføjes Bestyrelse: Kim Bay (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, pr (offentliggjort 2004-02-12)
Den 2004-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 tilføjes Navne: DKM DENTAL ApS (offentliggjort 2013-12-10)
Den 2004-01-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 tilføjes Stiftere: MO.LAR. HOLDING ApS, KIM BAY ApS, HOLDINGSELSKABET K90 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-10)
Den 2004-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)