Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mikael Glerup | 11.06.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ove Glerup | 09.01.2004 | 11.06.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kirsten Glerup | 11.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Heide Ottosen | 11.06.2018 | formand |
Ove Glerup | 09.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
Mikael Glerup | 09.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
Lenette Glerup-Jahn | 09.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
Lotte Glerup | 09.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Heide Ottosen | 09.01.2004 | 10.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Glerup | 09.01.2004 | 10.06.2018 | formand |
Jens Madsen | 09.01.2004 | 24.10.2005 | bestyrelsesmedlem |