Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Øresundsvej 12, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-12 fjernes Bestyrelse: Ole de Fønss Gandrup Møller Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-12 fjernes Direktion: Michael Peder Wede (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-12 fjernes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-12 fjernes Navne: PR SHIPPING-AIRFREIGHT A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-12 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-12 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-12 fjernes Stiftere: P.R. SHIPPING A/S, HLJ CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-30 tilføjes Bestyrelse: Ole de Fønss Gandrup Møller Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-30 fjernes Bestyrelse: Emil Peter Rydhof Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-30 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2004-01-30)
Den 2007-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øresundsvej 12, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kogade 1, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2005-04-25)
Den 2005-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kogade 1, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2005-04-25)
Den 2005-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Cargo Centervej 74, 7190 Billund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er spedition, luftfragt og dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af ét bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Vedtægter: 2005-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-23 tilføjes Bestyrelse: Emil Peter Rydhof Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-23 fjernes Bestyrelse: Henrik Lund Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-23 tilføjes Direktion: Michael Peder Wede (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-23 fjernes Direktion: Henrik Lund Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-20 tilføjes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2004-01-30)
Den 2004-01-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cargo Centervej 74, 7190 Billund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-19 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lund Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-19 tilføjes Direktion: Henrik Lund Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-19 tilføjes Navne: PR SHIPPING-AIRFREIGHT A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-19 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-19 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-19 tilføjes Stiftere: P.R. SHIPPING A/S, HLJ CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)