Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ribevej 6, 8940 Randers SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-09 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET TÅSTRUP BYVEJ ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-09 fjernes Revisor: Hans Peter Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-09 fjernes Stiftere: EJENDOMSSELSKABET 1950 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ribevej 6, 8940 Randers SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ribevej 6, 8900 Randers C (offentliggjort 2004-11-23)
Den 2006-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Direktion: Annette Klausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-08 tilføjes Direktion: Annette Klausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-08 fjernes Direktion: Michael Østrup Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ribevej 6, 8900 Randers C (offentliggjort 2004-11-23)
Den 2004-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 2, 4. tv., 1552 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, handel med fast ejendom for egen regning, finansiering og investering, udlejning af fast ejendom samt handel med immaterielle aktiver. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-23 tilføjes Revisor: Hans Peter Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-23 fjernes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-23 tilføjes Vedtægter: 2004-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-27 tilføjes Direktion: Michael Østrup Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-27 fjernes Direktion: Ib Gudmund Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-02 tilføjes Direktion: Ib Gudmund Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-02 fjernes Direktion: Aksel Damm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 2, 4. tv., 1552 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Direktion: Aksel Damm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET TÅSTRUP BYVEJ ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Stiftere: EJENDOMSSELSKABET 1950 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)