Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Roald Boysen Vedelgart | 20.09.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristian Nørby Sørensen | 10.12.2014 | 20.09.2019 | adm. dir |
Kent Axel Lund Jensen | 14.01.2011 | 10.12.2014 | direktør |
Roald Boysen Vedelgart | 17.01.2004 | 14.01.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Ellerbæk | 24.02.2016 | 01.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Nørby Sørensen | 10.12.2014 | 01.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Roald Boysen Vedelgart | 14.01.2011 | 01.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Håkun Andreas Djurhuus | 14.01.2011 | 24.02.2016 | formand |
Kent Axel Lund Jensen | 14.01.2011 | 10.12.2014 | bestyrelsesmedlem |