Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-08 tilføjes Revisor: KRESTON JC STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-12-08 fjernes Revisor: CENTERREVISION BILLUND STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2006-06-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FK TRÅDINDUSTRI ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-12-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FLEX HOME A/S. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-22 tilføjes Revisor: CENTERREVISION BILLUND STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-02-22 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2020-10-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-09 tilføjes Bestyrelse: Hanne Gier (formand) (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, af en direktør i forening med formanden, af formanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-09 tilføjes Vedtægter: 2020-03-09 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i FK Trådindustri ApS, CVR-nr. 12 22 58 81, og at anbringe evt. overskudslikviditet. (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-21 tilføjes Vedtægter: 2018-06-21 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2017-12-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-07-05 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2010-07-05 fjernes Revisor: Pihlrevision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrikrogen 7, 7200 Grindsted (offentliggjort 2007-04-30)
Den 2007-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Amtsvejen 3, 7200 Grindsted (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amtsvejen 3, 7200 Grindsted (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Amtsvejen 3, 7200 Grindsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amtsvejen 3, 7200 Grindsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-23 tilføjes Direktion: Kjeld René Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter i FK Trådindustri ApS, CVR-nr. 12 22 58 81, og at anbringe evt. overskudslikviditet. (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2006-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 tilføjes Legale ejere: Kjeld René Larsen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2006-06-23 tilføjes Navne: FK TRÅD HOLDING ApS (offentliggjort 2006-08-03)
Den 2006-06-23 tilføjes Reelle ejere: Kjeld René Larsen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2006-06-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-06-23 tilføjes Revisor: Pihlrevision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 tilføjes Stiftere: Kjeld René Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2006-06-23 tilføjes Vedtægter: 2006-06-23 (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2006-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-08-03)
Den 2006-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)