Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-01 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-12-29 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-12-29 fjernes Legale ejere: ELF DEVELOPMENT A/S (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-12-29 fjernes Navne: ELF NØRRESUNDBY A/S (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-12-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-12-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-12-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-12-29 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-12-29 fjernes Stiftere: ELF DEVELOPMENT A/S (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-12-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-07-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Bestyrelse: Erik Ludvig Find (formand) (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Direktion: Andreea Ioana Kaiser (adm. dir) (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2015-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder investering i aktier og anparter og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2015-03-25 tilføjes Vedtægter: 2015-03-25 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2014-12-16 tilføjes Bestyrelse: Christian Henri Leroy (bestyrelse) (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2014-12-16 fjernes Bestyrelse: Rasmus Banke (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2013-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 201, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2011-05-24)
Den 2011-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 201, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2011-05-24)
Den 2011-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Høyrups Alle 30, 2900 Hellerup (offentliggjort 2010-03-29)
Den 2010-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høyrups Alle 30, 2900 Hellerup (offentliggjort 2010-03-29)
Den 2010-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 31, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2009-01-13)
Den 2010-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor bygge- og anlægsbranchen, her under projekt-udvikling, køb og salg af fast ejendom og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2010-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2010-03-26 tilføjes Vedtægter: 2010-03-26 (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 31, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2009-01-13)
Den 2009-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2006-11-08)
Den 2006-11-30 tilføjes Navne: ELF NØRRESUNDBY A/S (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2006-11-29 fjernes Navne: ELF NØRRESUNDBY A/S UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2006-11-29 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Banke (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Direktion: Andreea Ioana Kaiser (adm. dir) (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2006-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2006-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-01 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2006-07-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2006-11-08)
Den 2006-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2006-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2006-07-01 tilføjes Legale ejere: ELF DEVELOPMENT A/S (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2006-07-01 tilføjes Navne: ELF NØRRESUNDBY A/S UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2006-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2006-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2006-07-01 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2006-07-01 tilføjes Stiftere: ELF DEVELOPMENT A/S (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2006-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-05)