Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Navne | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Virksomhedsform | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronning Olgas Vej 27, st., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanalvej 124, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanalvej 124, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2019-04-01 tilføjes Direktion: Nicolai Møller Reedtz (direktør) (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-04-01 fjernes Direktion: Lars Kuhlmann-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: nicolai.reedtz@gmail.com (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-04-01 tilføjes Legale ejere: REEDTZ HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-04-01 fjernes Legale ejere: KVELLE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-04-01 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Møller Reedtz (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-04-01 fjernes Reelle ejere: Lars Kuhlmann-Jensen (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tarupvej 51, 5210 Odense NV (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-31 fjernes Kontaktoplysninger: cm@kuhlmann.dk (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-28 tilføjes Navne: Egebæksvej 2 ApS (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-27 fjernes Navne: KUHLMANN EJENDOMME ApS (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-28 tilføjes Vedtægter: 2019-03-28 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-28 fjernes Revisor: SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tarupvej 51, 5210 Odense NV (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tarupvej 51, 5210 Odense NV (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tarupvej 51, 5210 Odense NV (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Egebæksvej 2, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-11 tilføjes Kontaktoplysninger: cm@kuhlmann.dk (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-03-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-07-11)
Den 2006-11-30 tilføjes Navne: KUHLMANN EJENDOMME ApS (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2006-11-29 fjernes Navne: KUHLMANN EJENDOMME ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-30)
Den 2006-11-29 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-06 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-07-11)
Den 2006-07-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egebæksvej 2, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2006-06-29 tilføjes Direktion: Lars Kuhlmann-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt anden i forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-29 tilføjes Legale ejere: KVELLE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2006-06-29 tilføjes Navne: KUHLMANN EJENDOMME ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-29 tilføjes Reelle ejere: Lars Kuhlmann-Jensen (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2006-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2006-06-29 tilføjes Revisor: SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2006-06-29 tilføjes Stiftere: Lars Kuhlmann-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-29 tilføjes Vedtægter: 2006-06-29 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2006-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)