Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2007-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: POP16 ApS. (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2009-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BYENS HUSE INVEST ApS. (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2015-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: POP16 ApS. (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2015-11-23 sletter virksomheden Ejerskaber: HEJU HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2017-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BYENS HUSE INVEST ApS. (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2019-03-15 sletter virksomheden Ejerskaber: POP16 MM ApS. (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MR Rassi ApS. (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2022-11-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BYENS HUSE INVEST ApS. (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2023-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllebækken 27, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllebækken 15, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-11-09 tilføjes Kontaktoplysninger: rassi112@me.com (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-11-08 fjernes Kontaktoplysninger: rassi@webspeed.dk (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-05-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2023-04-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2023-04-28 tilføjes Vedtægter: 2023-04-28 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2023-04-28 fjernes Revisor: Sand Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Sand Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-31 tilføjes Revisor: Sand Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Sand Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2021-01-31 fjernes Revisor: 18. juni 2024 P/S (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-30 tilføjes Revisor: 18. juni 2024 P/S (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-01-30 fjernes Revisor: Sand Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Sand Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllebækken 15, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2015-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllebækken 15, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllebækken 15, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringvej 9, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-06-10 tilføjes Kontaktoplysninger: rassi@webspeed.dk (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2013-11-25 tilføjes Revisor: Sand Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Sand Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2013-11-25 fjernes Revisor: CTM REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringvej 9, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2011-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Emma Gads Vej 8, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2010-07-21)
Den 2010-11-04 tilføjes Revisor: CTM REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-04 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emma Gads Vej 8, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2010-07-21)
Den 2010-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Fyrresvinget 4, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-12-01 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-04 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyrresvinget 4, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fyrresvinget 4, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyrresvinget 4, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-20 tilføjes Direktion: Michael Skovbo Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med danske og udenlandske ejendomme samt værdipapirer og brugte byggematerialer, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-20 tilføjes Legale ejere: Michael Skovbo Rasmussen (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2006-06-20 tilføjes Navne: MR BYG OG BO ApS (offentliggjort 2006-08-01)
Den 2006-06-20 tilføjes Reelle ejere: Michael Skovbo Rasmussen (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2006-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2006-06-20 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-20 tilføjes Stiftere: Michael Skovbo Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-20 tilføjes Vedtægter: 2006-06-20 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2006-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-08-01)
Den 2006-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)