Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 80, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-08 fjernes Bestyrelse: Thor Grønbæk (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-08 fjernes Direktion: Thor Grønbæk (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-08 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-08 fjernes Navne: RIP I AF 25 FEBRUAR 2009 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-08 fjernes Revisor: MARTINSEN, KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-08 fjernes Stiftere: Thor Grønbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vikarvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-25 tilføjes Navne: RIP I AF 25 FEBRUAR 2009 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-24 fjernes Navne: SYSTEM VIKAR ApS (offentliggjort 2006-11-30)
Den 2009-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-25 tilføjes Vedtægter: 2009-02-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-29 fjernes Bestyrelse: Niels Christian Wedell-Wedellsborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-30 tilføjes Navne: SYSTEM VIKAR ApS (offentliggjort 2006-11-30)
Den 2006-11-29 fjernes Navne: SYSTEM VIKAR ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-29 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 80, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-28 tilføjes Bestyrelse: Niels Christian Wedell-Wedellsborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Direktion: Thor Grønbæk (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Navne: SYSTEM VIKAR ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Revisor: MARTINSEN, KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Stiftere: Thor Grønbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)