Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2011-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Beringsvej 57, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-01 fjernes Navne: MATAS I CITY 1, HORSENS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 fjernes Stiftere: Ib Skov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-12 fjernes Direktion: Ib Skov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-12 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Beringsvej 57, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 10, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-03-05)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-03-05)
Den 2007-02-28 fjernes Hovedbranche: Materialister (offentliggjort 2006-10-06)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-01 tilføjes Hovedbranche: Materialister (offentliggjort 2006-10-06)
Den 2006-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 10, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-22 tilføjes Direktion: Ib Skov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive materialistvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Navne: MATAS I CITY 1, HORSENS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Stiftere: Ib Skov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Vedtægter: 2006-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)