Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Direktion | Ejerskaber | ||||
Revisor | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-20 tilføjes Kontaktoplysninger: info@cobo.as (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-07 tilføjes Direktion: Mikkel Bothe (direktør) (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-07 fjernes Direktion: Henning Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2010-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET RYLEN ApS. (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2023-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-06-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-26 tilføjes Vedtægter: 2016-05-26 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2015-12-16 tilføjes Direktion: Henning Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2015-12-16 fjernes Direktion: Jens Christian Vandvig (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Levysgade 14, 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ove Jensens Alle 35, 1., 8700 Horsens (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: COBO A/S (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2015-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2015-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-07-01 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2015-07-01 tilføjes Reelle ejere: Orla Kjeld Bothe (offentliggjort 2017-12-26)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2015-06-30 fjernes Legale ejere: ØSTJYLLAND ARKITEKTER A/S, COBO A/S (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2015-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ove Jensens Alle 35, 1., 8700 Horsens (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 85, 8700 Horsens (offentliggjort 2015-01-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2011-06-15)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-12-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2008-12-15 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 85, 8700 Horsens (offentliggjort 2015-01-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Direktion: Jens Christian Vandvig (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringer, herunder investering i fast ejendom, og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Legale ejere: ØSTJYLLAND ARKITEKTER A/S, COBO A/S (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2006-06-22 tilføjes Navne: STENSBALLE EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2006-09-06)
Den 2006-06-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2006-06-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2006-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-06-22 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Stiftere: ØSTJYLLAND ARKITEKTER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 tilføjes Vedtægter: 2006-06-22 (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2006-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-09-06)
Den 2006-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)