Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Elizabeth Karpinski Vonne | 07.03.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Cindy Yvette Pitrat | 15.04.2022 | 07.03.2023 | direktør |
Thomas Oliver McGimpsey | 02.02.2019 | 15.04.2022 | adm. dir |
Stephen Michael Abely | 31.05.2013 | 02.02.2019 | direktør |
Vivek Madhav Joshi | 30.05.2012 | 31.05.2013 | direktør |
Manfred Oswald Walbert | 31.10.2009 | 30.05.2012 | adm. dir |
Jesper Krogdahl | 22.06.2006 | 31.10.2009 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Elizabeth Karpinski Vonne | 07.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Breitkopf | 17.12.2020 | formand |
Anders Kristian Worsøe | 12.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Cindy Yvette Pitrat | 15.04.2022 | 07.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Oliver McGimpsey | 13.03.2019 | 15.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jürgen August Braun | 13.03.2019 | 17.12.2020 | formand |
Inge Lise Brink Olsen | 13.03.2019 | 12.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Inge Lise Brink Olsen | 01.01.2014 | 22.05.2017 | formand |
Stephen Michael Abely | 31.05.2013 | 22.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Brett Edward Sargent | 29.06.2012 | 01.01.2014 | formand |
Vivek Madhav Joshi | 30.05.2012 | 31.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Matthew Kam-Yuen Au | 12.04.2012 | 29.06.2012 | formand |
Manfred Oswald Walbert | 24.08.2010 | 30.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Steven Arthur Uhlir | 24.08.2010 | 12.04.2012 | formand |
Jesper Krogdahl | 08.09.2009 | 24.08.2010 | bestyrelsesmedlem |
William Thomas Tinsley | 14.04.2009 | 24.08.2010 | formand |
Jacob Holst Vinther | 29.05.2007 | 22.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Nadim Ilyas Maluf | 18.07.2006 | 01.10.2008 | formand |
Kjeld Henning Petersen | 18.07.2006 | 29.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Susan Bjarni | 22.06.2006 | 18.07.2006 | bestyrelsesmedlem |
Katrine Bjarni | 22.06.2006 | 18.07.2006 | næstformand |