Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervænget 4, 8963 Auning (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-01 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-17 fjernes Legale ejere: Henning Millard (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-17 fjernes Navne: HMILLARD HOLDING ApS (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-17 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-17 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-12-09 fjernes Direktion: Henning Millard (direktion) (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2014-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er udelukkende formuepleje af den eksisterende formue. (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2014-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2014-02-28 tilføjes Vedtægter: 2014-02-28 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2014-02-28 fjernes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 tilføjes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervænget 4, 8963 Auning (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2012-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 4, 8963 Auning (offentliggjort 2012-03-21)
Den 2012-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 4, 8963 Auning (offentliggjort 2012-03-21)
Den 2012-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Energivej 75, 8963 Auning (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energivej 75, 8963 Auning (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Energivej 75, 8963 Auning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energivej 75, 8963 Auning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-19 tilføjes Direktion: Henning Millard (direktion) (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2006-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2006-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-01 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2006-06-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2006-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2006-06-19 tilføjes Legale ejere: Henning Millard (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2006-06-19 tilføjes Navne: HMILLARD HOLDING ApS (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2006-06-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2006-06-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2006-06-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2006-06-19 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2006-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-11)