Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2010-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Dacapo ApS. (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2013-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: VETFAMILY OVERGADES DYREKLINIK ApS. (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2015-08-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dacapo ApS. (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2016-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VETFAMILY OVERGADES DYREKLINIK ApS. (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2019-04-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive dyreklinik og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-25 tilføjes Vedtægter: 2010-05-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllervænget 5, 5230 Odense M (offentliggjort 2008-03-26)
Den 2008-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Overgade 43, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-08-10)
Den 2007-08-14 tilføjes Navne: ASTONO-MORTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2007-08-16)
Den 2007-08-13 fjernes Navne: OVERGADES DYREKLINIK ApS (offentliggjort 2006-11-24)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-08-10)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Dyrlæger (offentliggjort 2006-07-17)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrlæger (offentliggjort 2006-07-17)
Den 2006-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgade 43, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-12 tilføjes Direktion: Tune Aas Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Legale ejere: Tune Aas Mortensen (offentliggjort 2015-05-16)
Den 2006-06-12 tilføjes Navne: OVERGADES DYREKLINIK ApS (offentliggjort 2006-11-24)
Den 2006-06-12 tilføjes Reelle ejere: Tune Aas Mortensen (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2006-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-06-12 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Stiftere: Tune Aas Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-24)
Den 2006-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)