Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Janni Volsmann Frandsen | 28.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Tønnes | 28.10.2021 | formand |
Jesper Emil Frandsen | 23.06.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Møllerbo | 01.09.2017 | 28.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Bo Jacobsen | 04.01.2016 | 01.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Janni Volsmann Frandsen | 13.10.2013 | 27.10.2021 | formand |
Claus Gulbech Clausen | 26.02.2010 | 04.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Torben Møller-Larsen | 26.02.2010 | 13.10.2013 | formand |
Sigfred Steen Hansen | 23.06.2006 | 26.02.2010 | bestyrelsesmedlem |
Lars Overgaard Pedersen | 23.06.2006 | 26.02.2010 | formand |