Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2009-11-05 sletter virksomheden Ejerskaber: FINURLIG BØRNETØJ ApS. (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-07-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og kapitalanbringelse og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-05 tilføjes Vedtægter: 2013-07-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-05 fjernes Revisor: ALPHA REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllervænget 14, 4390 Vipperød (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllervænget 14, 4390 Vipperød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllervænget 14, 4390 Vipperød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-23 tilføjes Direktion: Kim Bauerfeind (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 tilføjes Legale ejere: Kim Bauerfeind (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2006-06-23 tilføjes Navne: KB HOLBÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2006-06-26)
Den 2006-06-23 tilføjes Reelle ejere: Kim Bauerfeind (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2006-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 tilføjes Revisor: ALPHA REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 tilføjes Stiftere: Kim Bauerfeind (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-06-26)
Den 2006-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)