Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Vedtægter | ||||
Navne | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-05-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-05-09 tilføjes Revisor: REVISION SJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, REVISION SJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2012-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CAREMATCH HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2022-09-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Den Grønne VVS'er ApS. (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kokkedalsvej 18, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 1, 2. midt., 1610 København V (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-29 tilføjes Kontaktoplysninger: haddockno10@gmail.com (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-03-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2016-04-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-04-29 tilføjes Vedtægter: 2016-04-29 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-04-29 fjernes Revisor: REVISION SJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, REVISION SJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2014-08-08 tilføjes Revisor: REVISION SJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, REVISION SJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2014-08-08 fjernes Revisor: Optimal Revision Godkendt Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 1, 2. midt., 1610 København V (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2014-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 54, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Navne: FØRSTER HOLDING AF 2006 ApS (offentliggjort 2006-11-30)
Den 2006-11-29 fjernes Navne: FØRSTER HOLDING AF 2006 ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-30)
Den 2006-11-29 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-13 tilføjes Revisor: Optimal Revision Godkendt Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-13 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 54, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2006-06-19 tilføjes Direktion: Stefan Førster-Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Legale ejere: Stefan Førster-Christensen (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2006-06-19 tilføjes Navne: FØRSTER HOLDING AF 2006 ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-19 tilføjes Reelle ejere: Stefan Førster-Christensen (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2006-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2006-06-19 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Stiftere: Stefan Førster-Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 tilføjes Vedtægter: 2006-06-19 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2006-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)