Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Gitte Stentoft | 12.05.2006 | |
Kent Toftegaard Christiansen | 12.05.2006 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
HAJ Investment A/S (CVR 32649203) | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | 11.09.2014 | 16.11.2016 | 25,00-33,32% | 25,00-33,32% |
EU INVEST A/S (CVR 28851618) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 12.05.2006 | 16.03.2018 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |