Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2015-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Maren Turis Gade 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-26 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-26 fjernes Legale ejere: MØLLER HOLDING, AALBORG ApS (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-26 fjernes Navne: POWER PHOTO ApS (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-26 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-26 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-26 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-26 fjernes Stiftere: Jan Møller Nielsen (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-25 fjernes Direktion: Jan Møller Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel fra postordreforretninger (offentliggjort 2006-07-11)
Den 2006-11-30 tilføjes Navne: POWER PHOTO ApS (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2006-11-29 fjernes Navne: POWER PHOTO ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2006-11-29 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forretning med salg af fotoapparater og udstyr via internettet samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2006-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2006-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2006-10-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2006-10-17 tilføjes Vedtægter: 2006-10-17 (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2006-07-31 tilføjes Legale ejere: MØLLER HOLDING, AALBORG ApS (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2006-07-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel fra postordreforretninger (offentliggjort 2006-07-11)
Den 2006-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maren Turis Gade 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2006-06-20 tilføjes Direktion: Jan Møller Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2006-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2006-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2006-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-20 tilføjes Navne: POWER PHOTO ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2006-06-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2006-06-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2006-06-20 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2006-06-20 tilføjes Stiftere: Jan Møller Nielsen (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2006-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-26)