Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Hvidhvask | Vedtægter | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | ||||
Navne | Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Legale ejere |
Den 2008-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THOR INVEST ApS. (offentliggjort 2015-04-12)
Den 2009-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THOR EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-04-12)
Den 2009-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: THOR INVEST HOLDING A/S. (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-09-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THOR INVEST HOLDING A/S. (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2023-11-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af driftsmidler og ejendomme samt at besidde kapitalandel i selskaber, der driver virksomhed indenfor investering, handel og byggeri samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 tilføjes Vedtægter: 2023-02-16 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-01 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2023-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2022-12-31 fjernes Bibranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-28 tilføjes Bibranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2021-11-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-19 tilføjes Binavne: TG Biler A/S (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-18 fjernes Binavne: THOR GRUPPEN A/S (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-19 tilføjes Navne: Thor Gruppen A/S (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-18 fjernes Navne: TG BILER A/S (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-19 tilføjes Vedtægter: 2017-12-19 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-08-01 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2015-08-01 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2013-03-04 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2013-03-04 fjernes Revisor: MUNK & IVERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med vare- og personbil og tilknyttet aktivitet og besidde kapitalandel i selskaber, der driver virksomhed indenfor investering, handel og byggeri samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2009-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.983.546,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller en af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2009-07-01 tilføjes Vedtægter: 2009-07-01 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2009-04-28 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2009-04-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2009-04-28 tilføjes Navne: TG BILER A/S (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2009-04-27 fjernes Navne: THOR GRUPPEN A/S (offentliggjort 2004-03-31)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tungelund Bakker 7, 8881 Thorsø (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tungelund Bakker 7, 8881 Thorsø (offentliggjort 2004-11-17)
Den 2004-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tungelund Bakker 7, 8881 Thorsø (offentliggjort 2004-11-17)
Den 2004-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Banealle 1, 8881 Thorsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banealle 1, 8881 Thorsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-12 tilføjes Bestyrelse: Berit Baastrup Laursen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-12 tilføjes Binavne: THOR GRUPPEN A/S (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2004-03-12 tilføjes Direktion: Svend Aage Laursen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 tilføjes Navne: THOR GRUPPEN A/S (offentliggjort 2004-03-31)
Den 2004-03-12 tilføjes Reelle ejere: Svend Aage Laursen (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2004-03-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-03-12 tilføjes Revisor: MUNK & IVERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 tilføjes Stiftere: Svend Aage Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2004-03-31)
Den 2004-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Legale ejere: Svend Aage Laursen (offentliggjort 2015-04-12)