Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel |
Den 2020-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Starupvej 53, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Direktion: Svend Aage Nicolaisen (direktion) (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-03-31 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-30 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Legale ejere: BENTE ANDERSEN-FONDEN (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Navne: NICODAN ApS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Stiftere: BENTE ANDERSEN-FONDEN (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-09-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-05-04 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2017-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Starupvej 53, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2017-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Fousbjergvej 20, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-09-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2017-06-29 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2016-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-11-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-11-11 tilføjes Vedtægter: 2016-11-11 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-09-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2015-12-06 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2015-12-06 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fousbjergvej 20, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2015-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Starupvej 53, 7100 Vejle (offentliggjort 2015-11-21)
Den 2014-01-03 tilføjes Direktion: Svend Aage Nicolaisen (direktion) (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2014-01-03 fjernes Direktion: Hans Erik Nikolaisen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Starupvej 53, 7100 Vejle (offentliggjort 2015-11-21)
Den 2012-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Koldingvej 144, 7100 Vejle (offentliggjort 2012-07-05)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-08-05)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Koldingvej 144, 7100 Vejle (offentliggjort 2012-07-05)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Koldingvej 144, 7100 Vejle (offentliggjort 2005-08-24)
Den 2005-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Koldingvej 144, 7100 Vejle (offentliggjort 2005-08-24)
Den 2005-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Havn 3, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-08-05)
Den 2004-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Havn 3, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-30 tilføjes Direktion: Hans Erik Nikolaisen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning og administration af fast ejendom samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2004-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-03-31 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2004-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-30 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2004-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2004-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2004-03-30 tilføjes Legale ejere: BENTE ANDERSEN-FONDEN (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2004-03-30 tilføjes Navne: NICODAN ApS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2004-03-30 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2004-03-30 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2004-03-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2004-03-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2004-03-30 tilføjes Stiftere: BENTE ANDERSEN-FONDEN (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2004-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2004-03-30 tilføjes Vedtægter: 2004-03-30 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2004-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2004-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-10)