Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-13 fjernes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2012-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: LUKSORY HANDELS-, INVESTERINGS- OG LEASINGANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-08 sletter virksomheden Ejerskaber: LUKSORY HANDELS-, INVESTERINGS- OG LEASINGANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: LUKSORY HANDELS-, INVESTERINGS- OG LEASINGANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-01-03 sletter virksomheden Ejerskaber: C.R. STEGLICH & CO. A/S. (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PNH ejendomme ApS. (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: C.R. STEGLICH & CO. A/S. (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-12-02 tilføjes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2022-12-02 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-12-18)
Den 2022-10-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torkilstrupvej 8, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2011-12-29)
Den 2011-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Horsekilden 8, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som finansielt holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 tilføjes Vedtægter: 2011-12-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-12-18)
Den 2008-09-29 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsekilden 8, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-13 tilføjes Direktion: Per Jørgen Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-02-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-13 tilføjes Legale ejere: Per Jørgen Nielsen (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2004-02-13 tilføjes Navne: PER NIELSEN HOLDING AF 13. FEBRUAR 2004 ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2004-02-13 tilføjes Reelle ejere: Per Jørgen Nielsen (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2004-02-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-02-13 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-13 tilføjes Stiftere: Per Jørgen Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-03-23)
Den 2004-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)