Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Opløsningsstrussel seneste | Direktion | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-15 fjernes Revisor: Revico, statsautoriseret revisor v/Poul Mahrt (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rathsacksvej 4, 1862 Frederiksberg C (offentliggjort 2014-08-26)
Den 2014-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2014-08-26)
Den 2014-06-25 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2014-06-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2014-08-26)
Den 2014-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Strandvej 36, 3060 Espergærde (offentliggjort 2014-06-25)
Den 2012-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Strandvej 36, 3060 Espergærde (offentliggjort 2014-06-25)
Den 2012-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Smaragdvej 7, 3060 Espergærde (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2012-09-11 tilføjes Direktion: Lars Rønning (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-08 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2009-09-07 fjernes Hovedbranche: Byggemarkeder og værktøjsmagasiner (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2009-09-08 tilføjes Kontaktoplysninger: lars@ronning.net (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2009-09-08 fjernes Direktion: Lars Rønning (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smaragdvej 7, 3060 Espergærde (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2009-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hornbækvej 513, 3080 Tikøb (offentliggjort 2004-07-09)
Den 2008-07-17 tilføjes Revisor: Revico, statsautoriseret revisor v/Poul Mahrt (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2008-07-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Byggemarkeder og værktøjsmagasiner (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Byggemarkeder (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornbækvej 513, 3080 Tikøb (offentliggjort 2004-07-09)
Den 2004-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-09 tilføjes Legale ejere: Helene Rønning, Lars Rønning (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2004-07-09 tilføjes Reelle ejere: Helene Rønning, Lars Rønning (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2004-07-05 tilføjes Direktion: Lars Rønning (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-05 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med varer og tjenesteydelser og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-05 tilføjes Navne: GREENCLUB ApS (offentliggjort 2004-07-09)
Den 2004-07-04 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 3452 (offentliggjort 2004-07-01)
Den 2004-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 3452 (offentliggjort 2004-07-01)
Den 2004-07-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-05 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-05 tilføjes Vedtægter: 2004-07-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Hovedbranche: Byggemarkeder (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2004-07-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-01)
Den 2004-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)