Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Constancevej 9, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Bibranche: Andre sportsaktiviteter (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Direktion: Hanne Gerlif (direktion) (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Kontaktoplysninger: svend.gerlif@mail.tele.dk (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Legale ejere: INVESTERINGSSELSKABET AF 10.08.2005 ApS, Hanne Gerlif (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Navne: NØRREGADE 1 AALBORG ApS (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Reelle ejere: Svend Gerlif, Hanne Gerlif (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Stiftere: Hanne Gerlif (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2021-02-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-01-01 tilføjes Bibranche: Andre sportsaktiviteter (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2011-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: svend.gerlif@mail.tele.dk (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejendomme og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2007-02-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2007-02-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2007-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2007-02-07 tilføjes Vedtægter: 2007-02-07 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2007-02-07 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-29 tilføjes Legale ejere: INVESTERINGSSELSKABET AF 10.08.2005 ApS, Hanne Gerlif (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2005-08-29 tilføjes Reelle ejere: Svend Gerlif, Hanne Gerlif (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2004-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Constancevej 9, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2004-06-29 tilføjes Direktion: Hanne Gerlif (direktion) (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2004-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2004-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2004-06-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2004-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2004-06-29 tilføjes Navne: NØRREGADE 1 AALBORG ApS (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2004-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2004-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2004-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2004-06-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-29 tilføjes Stiftere: Hanne Gerlif (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2004-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2004-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-16)