Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Dekret | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Binavne | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-06-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Glasmagervej 41, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-06-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-06-04 fjernes Kontaktoplysninger: danskpyroart@mail.tele.dk (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-06-04 fjernes Legale ejere: DPA FIREWORKS ApS (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-06-04 fjernes Navne: DANSK PYRO ART ApS (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-06-04 fjernes Omlægningsperiode slut: 2005-09-30 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-06-04 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-01-01 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-06-04 fjernes Reelle ejere: Jørgen Harald Reimers Sønksen, Brian Lang Petersen, Jan Frederik Davidsen (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-06-04 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-06-04 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-06-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-06-04 fjernes Stiftere: Brian Lang Petersen, Allan Kenneth Pedersen (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-06-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2022-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2022-11-01 fjernes Direktion: Brian Lang Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-10 Statstidende Dekret
Den 2022-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2021-11-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-18 tilføjes Reelle ejere: Jan Frederik Davidsen (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2013-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med sæsonvarer, og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2013-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2013-11-07 tilføjes Vedtægter: 2013-11-07 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2013-11-07 fjernes Revisor: Revisions-Centret v/Brian Vahlkvist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 tilføjes Revisor: Revisions-Centret v/Brian Vahlkvist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 fjernes Revisor: Ny Næstved revisorerne I/S v/Brian Michael Vahlkvist og Lisette Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 tilføjes Legale ejere: DPA FIREWORKS ApS (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2010-01-11 fjernes Binavne: DPA ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-05 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Harald Reimers Sønksen, Brian Lang Petersen (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2009-10-05 fjernes Direktion: Allan Kenneth Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2008-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2008-09-10 fjernes Binavne: XX-EL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-07 tilføjes Direktion: Alex Kenneth Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-07 fjernes Direktion: Michael Funch Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glasmagervej 41, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Glasmagervej 41, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-01 tilføjes Revisor: Ny Næstved revisorerne I/S v/Brian Michael Vahlkvist og Lisette Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 fjernes Revisor: KONTORFÆLLESSKABET REVISION NÆSTVED I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-09 tilføjes Kontaktoplysninger: danskpyroart@mail.tele.dk (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-01 tilføjes Direktion: Michael Funch Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-01 fjernes Direktion: Magnus Zahle Lindholm Råsø (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-09-30 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2005-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-01-01 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 225.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glasmagervej 41, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-29 tilføjes Binavne: XX-EL ApS, DPA ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-29 tilføjes Direktion: Magnus Zahle Lindholm Råsø (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2004-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2004-06-29 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-29 tilføjes Navne: DANSK PYRO ART ApS (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2004-06-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2004-06-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2004-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2004-06-29 tilføjes Revisor: KONTORFÆLLESSKABET REVISION NÆSTVED I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-29 tilføjes Stiftere: Brian Lang Petersen, Allan Kenneth Pedersen (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2004-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2004-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-11)