Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Richard Zampach Pottenstein | 25.06.2004 | 23.08.2011 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jonny Iversen | 09.10.2008 | 23.08.2011 | bestyrelse |
Kimmie Gam Nielsen | 09.10.2008 | 23.08.2011 | bestyrelse |
Richard Zampach Pottenstein | 25.06.2004 | 23.08.2011 | bestyrelse |
Jørgen Jørgensen | 25.06.2004 | 02.10.2008 | bestyrelse |
Bente Søgaard Jørgensen | 25.06.2004 | 02.10.2008 | formand |