Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Hvidhvask | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2017-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Farum Gydevej 67, 3520 Farum (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 fjernes Bestyrelse: Allan Johnsen (bestyrelse) (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 fjernes Direktion: Allan Johnsen (direktion) (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 fjernes Legale ejere: A. JOHNSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 fjernes Navne: A. JOHNSEN EJENDOMME ApS (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 fjernes Reelle ejere: Marianne Johnsen, Allan Johnsen (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 fjernes Stiftere: A. JOHNSEN FINANS A/S (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-09-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-09-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-05-18 tilføjes Bestyrelse: Marianne Johnsen (formand) (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2011-05-18 fjernes Bestyrelse: Albert Georg Johnsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-12 tilføjes Bestyrelse: Albert Georg Johnsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-12 tilføjes Direktion: Allan Johnsen (direktion) (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2010-02-12 fjernes Direktion: Albert Georg Johnsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage anlægsinvesteringer i ejendomme. (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2010-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2010-02-12 tilføjes Vedtægter: 2010-02-12 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Reelle ejere: Marianne Johnsen, Allan Johnsen (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farum Gydevej 67, 3520 Farum (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Farum Gydevej 67, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farum Gydevej 67, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-23 tilføjes Direktion: Albert Georg Johnsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2004-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2004-06-23 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2004-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2004-06-23 tilføjes Legale ejere: A. JOHNSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2004-06-23 tilføjes Navne: A. JOHNSEN EJENDOMME ApS (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2004-06-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2004-06-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2004-06-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2004-06-23 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-23 tilføjes Stiftere: A. JOHNSEN FINANS A/S (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2004-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2004-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-09)