Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2004-05-27 sletter virksomheden Ejerskaber: SØRENS BUSSER RAMTEN A/S. (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2009-07-27 sletter virksomheden Ejerskaber: UDLEJNINGSSELSKABET AF 27/7 2009 ApS. (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2023-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-06-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-06-20 tilføjes Vedtægter: 2023-06-20 (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-06-20 fjernes Revisor: ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havrevej 10, 8586 Ørum Djurs (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Mogenstrupvej 6, 8586 Ørum Djurs (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-12-14 tilføjes Vedtægter: 2021-12-14 (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-12 tilføjes Revisor: ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2016-04-12 fjernes Revisor: Svend Molbech Larsen (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2008-06-30 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2008-06-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mogenstrupvej 6, 8586 Ørum Djurs (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Mogenstrupvej 6, 8586 Ørum Djurs (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mogenstrupvej 6, 8586 Ørum Djurs (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-27 tilføjes Direktion: Søren Christian Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i SØRENS BUSSER RAMTEN, A/S, CVR-nr. 20108276 og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 tilføjes Legale ejere: Søren Christian Sørensen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2004-05-27 tilføjes Navne: SØREN SØRENSEN RAMTEN HOLDING ApS (offentliggjort 2004-07-05)
Den 2004-05-27 tilføjes Reelle ejere: Søren Christian Sørensen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2004-05-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2004-05-27 tilføjes Revisor: Svend Molbech Larsen (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2004-05-27 tilføjes Stiftere: Søren Christian Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 tilføjes Vedtægter: 2004-05-27 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2004-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-05)
Den 2004-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)