Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
René Outzen | 07.04.2016 | direktør |
Mikael Lundgaard | 28.05.2004 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Andrea Regitse Lundgaard | 24.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Karoline Mathilde Lundgaard | 24.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Sofus Johannes Lundgaard | 24.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Niels Kold Nielsen | 09.06.2015 | formand |
Mikael Lundgaard | 28.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Nagel Kjær Mikkelsen | 19.11.2014 | 24.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
René Outzen | 22.11.2012 | 24.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Lundgaard | 04.11.2009 | 24.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Grete Bennesen | 04.11.2009 | 15.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Povl Fentz Aalund | 28.05.2004 | 09.06.2015 | formand |
Jørgen Kristoffersen | 28.05.2004 | 15.11.2010 | bestyrelsesmedlem |