Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Janni Haubro Lind | 01.03.2021 | direktør |
Heinz Mikael Wohlert Eisig | 24.02.2012 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Annelise Sørensen | 24.02.2012 | 01.03.2021 | direktion |
Mads Nygaard | 28.03.2011 | 24.02.2012 | direktion |
John Douglas Perkins | 30.06.2005 | 28.03.2011 | direktion |
Louis Bjørn Nielsen | 24.05.2004 | 30.06.2005 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Nygaard | 30.06.2005 | 30.07.2008 | bestyrelse |
John Douglas Perkins | 30.06.2005 | 30.07.2008 | bestyrelse |
Timothy James Moyles | 30.06.2005 | 30.07.2008 | bestyrelse |
Mary Lesley Perkins | 30.06.2005 | 30.07.2008 | bestyrelse |
Juliette Mary Perkins | 30.06.2005 | 30.07.2008 | bestyrelse |
Douglas John David Perkins | 30.06.2005 | 30.07.2008 | formand |
Søren Kock | 30.06.2005 | 01.01.2008 | bestyrelse |
Susanne Ditlev Severinsen | 24.05.2004 | 30.07.2008 | bestyrelse |
Louis Bjørn Nielsen | 24.05.2004 | 30.06.2005 | bestyrelse |
Flemming Høgdahl Jensen | 24.05.2004 | 30.06.2005 | formand |