Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-11-19 fjernes Binavne: GARTNERLØKKEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Fisketorvet 3, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-15 fjernes Bibranche: Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-15 fjernes Direktion: Peter Axel Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-15 fjernes Navne: LEXA VENDINGS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 fjernes Stiftere: Peter Axel Nielsen, HUMLEBO HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-02 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 fjernes Revisor: Bogføring I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fisketorvet 3, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 69, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-14 tilføjes Bibranche: Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-01 tilføjes Direktion: Peter Axel Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 fjernes Direktion: Vagn Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og import af varer og maskiner og efter ledelsens beslutning beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-01 tilføjes Navne: LEXA VENDINGS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-01 tilføjes Revisor: Bogføring I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 fjernes Revisor: FASBAG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Vedtægter: 2011-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 fjernes Bestyrelse: Frank Lykke Frederiksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-03-31 fjernes Navne: GARTNERLØKKEN ApS (offentliggjort 2004-06-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-18 tilføjes Bestyrelse: Peter Axel Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-18 tilføjes Direktion: Vagn Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 69, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-10 tilføjes Bestyrelse: Frank Lykke Frederiksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-10 tilføjes Binavne: GARTNERLØKKEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-10 tilføjes Navne: GARTNERLØKKEN ApS (offentliggjort 2004-06-09)
Den 2004-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-10 tilføjes Revisor: FASBAG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-10 tilføjes Stiftere: Peter Axel Nielsen, HUMLEBO HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)