Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-05-18 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S HANDELSVEJ. (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56-58, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-18 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-09-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-09-18 fjernes Legale ejere: Bo Strandbygaard Jørgensen, Steffen Strandbygaard Jørgensen, Henrik Christensen, JØRGEN ROSSEN NIELSEN HOLDING A/S, Gert Rasmussen, Tove Grønvald Nielsen, TRANSLAND SPEDITION HORSENS A/S, SØBOHUS HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-09-18 fjernes Navne: HANDELSVEJ KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-09-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-09-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-09-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-09-18 fjernes Stiftere: Crescendo Portefølje A/S (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-09-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-06-06 fjernes Direktion: Erik Berg Andersen (direktion) (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-08 tilføjes Direktion: Bo Strandbygaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-07-08 fjernes Direktion: Jørgen Rossen Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2014-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Handelsvej samt at administrere K/S Handelsvej og driften af selskabets ejendom. For denne ydelse er det vedtægtsbestemt i K/S Handelsvej, at Handelsvej Komplementar ApS skal oppebære 5 % af K/S Handelsvej overskud før finansielle omkostninger. Beløbet beregnes og afregnes med udgangen af hvert kvartal. Endvidere er det selskabets formål at indgå finansielle aftaler og kontrakter af enhver art, dels til afdækning af K/S Handelsvej låneportefølje, dels i rent spekulationsøjemed. (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2014-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2014-03-06 tilføjes Vedtægter: 2014-03-06 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2014-03-06 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-10-09 fjernes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Legale ejere: TRANSLAND SPEDITION HORSENS A/S, SØBOHUS HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2007-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56-58, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2007-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderhøj 7, 8260 Viby J (offentliggjort 2006-01-04)
Den 2006-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderhøj 7, 8260 Viby J (offentliggjort 2006-01-04)
Den 2006-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderhøj 7, 8260 Viby J (offentliggjort 2005-06-27)
Den 2006-01-02 tilføjes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-02 fjernes Revisor: CITY REVISION ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderhøj 7, 8260 Viby J (offentliggjort 2005-06-27)
Den 2005-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-07 tilføjes Direktion: Jørgen Rossen Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2004-09-07 fjernes Direktion: Fritz Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-07 tilføjes Legale ejere: Tove Grønvald Nielsen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2004-05-25 tilføjes Legale ejere: Steffen Strandbygaard Jørgensen, Henrik Christensen, JØRGEN ROSSEN NIELSEN HOLDING A/S, Gert Rasmussen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2004-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-18 tilføjes Direktion: Fritz Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2004-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-18 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2004-05-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2004-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2004-05-18 tilføjes Navne: HANDELSVEJ KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2004-05-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2004-05-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2004-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2004-05-18 tilføjes Revisor: CITY REVISION ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-18 tilføjes Stiftere: Crescendo Portefølje A/S (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2004-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2004-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2004-04-25 tilføjes Legale ejere: Bo Strandbygaard Jørgensen (offentliggjort 2017-10-09)