Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Bjarne Hygum Christensen | 08.05.2004 | |
Casper Burkal | 08.05.2004 | |
Thomas Bork Landtved | 08.05.2004 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Casper Burkal Holding ApS (CVR 37200603) | NORMAL | 20.10.2015 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Casper Burkal | 23.06.2015 | 19.10.2015 | 100,00% | 100,00 % |
TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET BORK & BURKAL ApS (CVR 27511317) | 01.05.2015 | 22.06.2015 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Casper Burkal | 28.03.2007 | 22.06.2015 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Thomas Bork Landtved | 28.03.2007 | 30.04.2015 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET BORK & BURKAL ApS (CVR 27511317) | NORMAL | 01.05.2015 | 22.06.2015 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |