Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Nørballe Mikkelsen | 11.08.2004 | 23.09.2005 | direktion |
Jacob Christian Pedersen | 11.08.2004 | 25.05.2005 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Kirkeskov Hansen | 25.05.2005 | 23.09.2005 | bestyrelse |
Poul Calmer Møller | 11.08.2004 | 25.05.2005 | bestyrelse |
Flemming Schroll Madsen | 11.08.2004 | 25.05.2005 | bestyrelse |
Kim Nørballe Mikkelsen | 01.04.2004 | 23.09.2005 | bestyrelse |
Peer Eigil Hansen Petersen | 01.04.2004 | 23.09.2005 | formand |
Jacob Christian Pedersen | 01.04.2004 | 26.05.2005 | bestyrelse |