Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-10-19 fjernes Binavne: NOLFI HAVEMØBLER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bolbrovej 197, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-08 fjernes Bibranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-08 fjernes Direktion: Henrik Istvan Lajos (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-08 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-08 fjernes Navne: HK TOTALENTREPRISE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-08 fjernes Revisor: REVISORERNE I HILLERØD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-08 fjernes Stiftere: Kim Berthin Rothman, Henrik Istvan Lajos (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bolbrovej 197, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivænget 34, 3400 Hillerød (offentliggjort 2005-04-13)
Den 2006-01-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive totalentreprise virksomhed med byggeri, totalentreprise samt service/administration herunder også have og brolægningsentreprise i såvel Danmark og som udlandet. Samt salg af havemøbler og fritidsudstyr til hus og hjem i såvel Danmark som udlandet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-06 tilføjes Vedtægter: 2006-01-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivænget 34, 3400 Hillerød (offentliggjort 2005-04-13)
Den 2005-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Bolbrovej 197, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-07-15 tilføjes Revisor: REVISORERNE I HILLERØD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 fjernes Revisor: Peter Steffen Schnedler Clausen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bolbrovej 197, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-20 tilføjes Bibranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-20 tilføjes Binavne: NOLFI HAVEMØBLER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-20 tilføjes Direktion: Henrik Istvan Lajos (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-20 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-20 tilføjes Navne: HK TOTALENTREPRISE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-20 tilføjes Revisor: Peter Steffen Schnedler Clausen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-20 tilføjes Stiftere: Kim Berthin Rothman, Henrik Istvan Lajos (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)