Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Allan Tanghøje(virk.: 3) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jan Larsen(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Claes Illum Christensen(virk.: 22) | 10,00 % | 15,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Eva Elnif Manniche Johansen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jan Elbert Olsen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Carsten Boje Møller(virk.: 11) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Allan Hamilton(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Torben Ryttersgaard(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 3,38 % | 5,08 % | 6,77 % | 6,77 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Allan Tanghøje |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Eva Elnif Manniche Johansen | 25.11.1993 | Henrik Steffens Vej 4, 1866 Frederiksberg C |
Allan Hamilton | 01.03.2005 | Flidsagervej 8, 2500 Valby |
Carsten Boje Møller | 26.02.2011 | Lindevangsvej 21A, 3460 Birkerød |
Claes Illum Christensen | 01.04.2013 | Spættevej 22, 2680 Solrød Strand |
Jan Elbert Olsen | 09.04.2013 | Skovbovængets Alle 19, 4000 Roskilde |
Torben Ryttersgaard | 29.08.2014 | Bispebjerg Bakke 22B, 2400 København NV |
Jan Larsen | 08.07.2019 | Drogdensvej 11, 2791 Dragør |
Aktive virksomheder: (6) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
CUBES HOLDING A/S | 31253276 | NORMAL | Anden udgivelse af software (582900) |
CUBES SOFTWARE DANMARK A/S | 35802975 | NORMAL | Anden udgivelse af software (582900) |
Dewise ApS | 37524298 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
RossiGourmet | 34988447 | Aktiv | Anden restaurationsvirksomhed (562900) |
VISMA CONSULTING A/S | 29973334 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Visma Digital Commerce A/S | 36893699 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
13.01.2005 | 232,82 (km) | Væbnerhatten 217, 5220 Odense SØ | Nyvej 16B, 1851 Frederiksberg C |
03.04.2007 | 0,59 (km) | Nyvej 16B, 1851 Frederiksberg C | Rathsacksvej 10, 1862 Frederiksberg C |
18.08.2011 | 0,38 (km) | Rathsacksvej 10, 1862 Frederiksberg C | Hollændervej 23B, 1855 Frederiksberg C |
21.09.2016 | 10,46 (km) | Hollændervej 23B, 1855 Frederiksberg C | Nørgaardsvej 32, 2800 Kgs. Lyngby |
17.11.2016 | 0,00 (km) | Nørgaardsvej 32, 2800 Kgs. Lyngby | Nørgaardsvej 32, 2800 Kgs. Lyngby |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 15.04.2019 og angivet som gældende fra 04.06.2008 (3960 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
MIND2MOVE ApS | 33867395 |
MIND4BUSINESS ApS | 31251311 |
Mind4Energy ApS | 39082225 |
mind4hr | 36635401 |
MIND4IT A/S | 29973334 |
Mind4Life | 41279737 |
Mind4Motion ApS | 38996444 |
Mind4Motion Holding ApS | 38996444 |
Mind4nature | 35706127 |
mind4people | 38718193 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Allan Tanghøje(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 67 % | 33 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Larsen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Claes Illum Christensen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Eva Elnif Manniche Johansen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jan Elbert Olsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Carsten Boje Møller(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Allan Hamilton(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Torben Ryttersgaard(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pct. | 60 % | 0 % | 2 % | 5 % | 26 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Allan Tanghøje(virk.: 3) Legale ejere | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pct. | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jan Larsen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 9 | 1 | 9 |
Claes Illum Christensen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 6 | 4 | 6 |
Eva Elnif Manniche Johansen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 2 | 0 | 2 |
Jan Elbert Olsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 2 | 0 | 2 |
Carsten Boje Møller(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 5 | 0 | 2 |
Allan Hamilton(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 2 | 0 | 3 |
Torben Ryttersgaard(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 3 | 0 | 3 |
Sum | 47 | 29 | 5 | 27 |
Pct. | 44 % | 27 % | 5 % | 25 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |