Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2004-02-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IMPULS MOTIONSCENTER A/S. (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-05 tilføjes Revisor: HARBOE CONSULT ApS - GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-05-05 fjernes Revisor: Parker Randall, Statsautoriserede revisorer ApS (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-06-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-10 tilføjes Revisor: Parker Randall, Statsautoriserede revisorer ApS (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2013-12-10 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 fjernes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktierne i IMPULS MOTIONSCENTER A/S CVR-nr. 25 47 08 93, Røjelskær 13, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 tilføjes Vedtægter: 2010-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-18 tilføjes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-18 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røjelskær 13, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Røjelskær 13, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-22 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 fjernes Bestyrelse: Ib Otto Gøtz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røjelskær 13, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-04 tilføjes Bestyrelse: Ib Otto Gøtz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-04 tilføjes Direktion: Carina Gøtz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-02-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-04 tilføjes Legale ejere: Steffen Paw Gøtz, Carina Gøtz (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2004-02-04 tilføjes Navne: GØTZ HOLDING ApS (offentliggjort 2004-02-13)
Den 2004-02-04 tilføjes Reelle ejere: Steffen Paw Gøtz, Carina Gøtz (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2004-02-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-02-04 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-04 tilføjes Stiftere: Carina Gøtz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-02-13)
Den 2004-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)