Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Vinther Bjerregaard | 16.05.2011 | 19.12.2013 | direktion |
Vivian Zetzler Vella | 16.05.2011 | 19.12.2013 | direktion |
Bo Bjerrum Hansen | 29.06.2004 | 29.12.2009 | direktion |
Annemette Heller | 09.01.2004 | 29.06.2004 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels-Jørgen Frandsen | 29.12.2009 | 16.05.2011 | bestyrelse |
Vivian Zetzler Vella | 29.12.2009 | 16.05.2011 | bestyrelse |
Peter Vinther Bjerregaard | 29.12.2009 | 16.05.2011 | formand |
Kim Madsen | 09.01.2004 | 29.06.2004 | formand |