Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Søgade 4, 8643 Ans By (offentliggjort 2013-12-16)
Den 2013-12-13 fjernes Bestyrelse: Erling Hald (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-13 fjernes Direktion: Bjarne Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-13 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-12-16)
Den 2013-12-13 fjernes Navne: SELSKABET AF 13. JANUAR 2004 A/S (offentliggjort 2013-12-16)
Den 2013-12-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-13 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-13 fjernes Stiftere: E.H. VVS ApS, BJ HOLDING GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-12-16)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor VVS- og ventilationsbranchen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-26 tilføjes Navne: SELSKABET AF 13. JANUAR 2004 A/S (offentliggjort 2013-12-16)
Den 2010-03-25 fjernes Navne: JACOBSEN & CO A/S (offentliggjort 2004-01-16)
Den 2010-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-26 tilføjes Vedtægter: 2010-03-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-12-16)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2004-02-24)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-11 tilføjes Bestyrelse: Andreas Grønlund Hove (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-11 fjernes Bestyrelse: Svend Aage Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søgade 4, 8643 Ans By (offentliggjort 2013-12-16)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søgade 4, 8643 Ans By (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-25 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-25 fjernes Revisor: Jens Olav Fahlberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søgade 4, 8643 Ans By (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-13 tilføjes Bestyrelse: Svend Aage Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 tilføjes Direktion: Bjarne Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 tilføjes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2004-02-24)
Den 2004-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 tilføjes Navne: JACOBSEN & CO A/S (offentliggjort 2004-01-16)
Den 2004-01-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 tilføjes Revisor: Jens Olav Fahlberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 tilføjes Stiftere: E.H. VVS ApS, BJ HOLDING GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-12-16)
Den 2004-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)