Sektion (alle) | |||||||
Hovedbranche | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-06-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-05 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt tætningsmaterialer (offentliggjort 2004-03-25)
Den 2005-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Arnold Nielsens Boulevard 65-69, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-06 fjernes Bestyrelse: Jørn Bach-Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-06 fjernes Direktion: Jørn Bach-Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-06 fjernes Kontaktoplysninger: j.bach.christensen@larco.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-06 fjernes Navne: LARCO A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-06 fjernes Stiftere: JBC HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-05 fjernes Bibranche: Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter (offentliggjort 2004-06-03)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-15 tilføjes Kontaktoplysninger: j.bach.christensen@larco.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter (offentliggjort 2004-06-03)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt tætningsmaterialer (offentliggjort 2004-03-25)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arnold Nielsens Boulevard 65-69, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-30 tilføjes Bestyrelse: Jørn Bach-Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Direktion: Jørn Bach-Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Navne: LARCO A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Stiftere: JBC HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Vedtægter: 2003-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)